Adresse
c/o Beat Thommen
Brühlstrasse 38
4415 Lausen
Auskünfte zu Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen
- Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen mit Sitz in Lausen ist eine Stiftung aus dem Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen». Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen ist aktiv.
- Das Management der am 04.07.2003 gegründeten Organisation Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen besteht aus 8 Personen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 17.01.2023.
- Die gemeldete UID ist CHE-110.130.633.
Management (8)
neueste Stiftungsräte
Mirjam Strübin-Lüthi,
Katharina Häfelfinger,
Peter Schüpbach,
Rosmarie Bauernfeind,
Dieter Hirsbrunner
neuste Zeichnungsberechtigte
Mirjam Strübin-Lüthi,
Katharina Häfelfinger,
Peter Schüpbach,
Rosmarie Bauernfeind,
Ruth Lüthi
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.07.2003
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Lausen
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.7.006.687-2
UID/MWST
CHE-110.130.633
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit der Reformierten Kirchgemeinde Lausen. Die Stiftung ist dem christlichen Glauben verpflichtet und die Schriften der Bibel sind ihre Grundlage. Sie stellt finanzielle Mittel für die Unterstützung von Gruppen und Aktivitäten sowie zur allfälligen Anstellung von Mitarbeitenden zur Verfügung.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BANDO TREUHAND AG | Basel | 08.07.2008 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen
Publikationsnummer: HR02-1005654106, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen, in Lausen, CHE-110.130.633, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider Engel, Doris, von Bussnang, in Lausen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hardy, von Bäretswil, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Daniela, von Niederrohrdorf, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strübin, Mirjam, von Liestal, in Lausen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3744533, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen, in Lausen, CHE-110.130.633, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7189418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strübin, Martin, von Liestal, in Lausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hersberger-Thalmann, Irène, von Liestal, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramstein, Christoph, von Muttenz, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider Engel, Doris, von Bussnang, in Lausen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Ruth, von Lauperswil, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Hardy, von Bäretswil, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strübin, Mirjam, von Liestal, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsbrunner, Dieter, von Sumiswald, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bauernfeind, Rosmarie, von Thundorf, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger, Katharina, von Sissach, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Peter, von Schlosswil, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Daniela, von Niederrohrdorf, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055), in Ettingen, Revisionsstelle [bisher: BANDO TREUHAND AG, in Ettingen (CH-280.3.005.107-8)].
Publikationsnummer: 7189418, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung zur Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit in Lausen, in Lausen, CH-280.7.006.687-2, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 7, Publ. 5504466).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfelfinger-Lerch, Max, von Sissach, in Lausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menini, Bärbel, von Basel, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jud, Richard, von Schänis, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strübin, Martin, von Liestal, in Lausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hersberger-Thalmann, Irène, von Liestal, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirsbrunner, Dieter, von Sumiswald, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.