Auskünfte zu Schindler Management AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Schindler Management AG
- Schindler Management AG mit Sitz in Ebikon ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Unternehmensführung und Verwaltung». Schindler Management AG ist aktiv.
- Es sind 38 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 17.07.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-107.247.246.
- Alfred Schindler-Fonds, Schindler Aufzüge AG, Schindler Aufzüge AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (38)
neueste Verwaltungsräte
Hugo Porto Ribeiro Martinho Marques,
Carla De Geyseleer,
Paolo Compagna
neuste Zeichnungsberechtigte
Hugo Porto Ribeiro Martinho Marques,
Tobias Balthasar Stähelin,
Matthias Walter Schläfli,
Carla De Geyseleer,
Andreas Bernegger
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.01.1972
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Ebikon
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.011.336-5
UID/MWST
CHE-107.247.246
CHE-116.273.656 MWST
Branche
Unternehmensführung und Verwaltung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Leitung des Schindler-Konzerns und Aufsicht, Beratung und Unterstützung der dem Schindler-Konzern angeschlossenen Gesellschaften und Vertretungen sowie Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte; Beteiligungen; Leitung und Finanzierung von Unternehmungen; Gewährung von Darlehen oder anderen Finanzierungen und Stellung von Sicherheiten jedweder Art an Dritte, einschliesslich direkte und indirekte Aktionäre der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 12.08.2020 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 11.08.2020 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Schindler Management Ltd
- Schindler Management SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
SCHINDLER MANAGEMENT AG | 22.08.1996 | aktiv | 05516/1995 |
Neueste SHAB-Meldungen: Schindler Management AG
Publikationsnummer: HR02-1006086669, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schindler Management AG, in Ebikon, CHE-107.247.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2024, Publ. 1006072704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arce Hamelink, Julio Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperling, Kristin, von Rapperswil-Jona, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona].
Publikationsnummer: HR02-1006072704, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schindler Management AG, in Ebikon, CHE-107.247.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porto Ribeiro Martinho Marques, Hugo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Tobias Balthasar, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1006032308, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schindler Management AG, in Ebikon, CHE-107.247.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2024, Publ. 1005969050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Erich, von Ermatingen, in Neuheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diezhandino, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khandpur, Deepak, indischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, Matthias, von Horriwil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.