Auskünfte zu R. Knecht Gastro SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber R. Knecht Gastro SA
- R. Knecht Gastro SA ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch) tätig. Der Sitz liegt in Fleurier.
- Das Management der am 01.02.1984 gegründeten Firma R. Knecht Gastro SA besteht aus 2 Personen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 22.07.2019.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons NE unter der UID CHE-108.154.096 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.02.1984
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Val-de-Travers
Handelsregisteramt
NE
Handelsregister-Nummer
CH-240.3.000.240-7
UID/MWST
CHE-108.154.096
Branche
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Importation, exportation et commerce d'appareils électroménagers et de biens de consommation, ainsi que gestion d'agences et conseils dans ces domaines; la société peut, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales, assumer des participations à d'autres entreprises, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement, accomplir tous les actes juridiques en relation directe ou indirectement, notamment les opérations financières immobilières et mobilières s'y rapportant.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
GVB Treuhand AG | Zofingen | <2004 | 21.06.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- R. Knecht Gastro AG
- Tobler Management AG
- Knecht R. Gastro AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: R. Knecht Gastro SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004681517, Handelsregister-Amt Neuenburg, (645)
R. Knecht Gastro AG, à Kestenholz, CHE-108.154.096 (FOSC du 22.06.2009, p. 0).
Nouveau siège:
Val-de-Travers, Fleurier, Clos-Donzel 4, 2114 Fleurier.
Nouvelle raison sociale:
R. Knecht Gastro SA (R. Knecht Gastro AG).
Communications aux actionnaires:
par courrier, courrier électronique ou télécopie. Statuts modifiés le 15.07.2019. Reprise des données du registre du commerce du siège précédent au sens de l'article 123 al. 6 ORC: But: importation, exportation et commerce d'appareils électroménagers et de biens de consommation, ainsi que gestion d'agences et conseils dans ces domaines;
la société peut, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales, assumer des participations à d'autres entreprises, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement, accomplir tous les actes juridiques en relation directe ou indirectement, notamment les opérations financières immobilières et mobilières s'y rapportant.
Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Ancien mode de communications aux actionnaires:
par courrier recommandé.
Administration:
Grob Hans, de Regensdorf, maintenant domicilié à Engelberg, président, et Grob Andres, de Regensdorf, maintenant domicilié à La Grande Béroche, lesquels signent individuellement. Selon déclaration du 25.05.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Publikationsnummer: HR02-1004681123, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
R. Knecht Gastro AG, in Kestenholz, CHE-108.154.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S.23, Publ. 5082536). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Val-de-Travers, neu firmierend mit "R. Knecht Gastro SA", im Handelsregister des Kantons Neuenburg eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: 5082536, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
R. Knecht Gastro AG, in Kestenholz, CH-240.3.000.240-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2003, S. 13, Publ. 918784).
Statutenänderung:
25.05.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Roland, von Döttingen, in Walliswil bei Wangen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
GVB Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Hans, von Regensdorf, in Chez-le-Bart (Gorgier), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
Grob, Andres, von Regensdorf, in Chez-le-Bart (Gorgier), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.