Adresse
c/o Seestatt Consulting AG
Seestattstrasse 20
8852 Altendorf
Auskünfte zu Normico Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Normico Holding AG
- Normico Holding AG ist in der Branche «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Altendorf.
- Es sind 2 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 11.07.2016.
- Im Handelsregister ist die Firma Normico Holding AG unter UID CHE-101.434.117 eingetragen.
- An der gleichen Adresse sind 20 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ARGYROS HOLDING AG, Belvista Finanz AG, Biontrace AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.02.1988
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Altendorf
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.013.360-0
UID/MWST
CHE-101.434.117
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Beteiligung an Unternehmen aller Art; kann Handels- und Finanzgeschäfte durchführen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
IC-Revision AG | Zürich | 23.07.2009 | 10.10.2011 | |
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG | Zürich | <2004 | 22.07.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Normico Holding AG
Publikationsnummer: 2944437, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Normico Holding AG, in Altendorf, CHE-101.434.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2415781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Fabio, von Walzenhausen, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2415781, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Normico Holding AG, in Altendorf, CHE-101.434.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkler, Dr. Albert, von Alt St. Johann, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6371584, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Normico Holding AG, in Altendorf, CH-170.3.013.360-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S. 0, Publ. 6198010). Gemäss Erklärung vom 30.9.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IC-Revision AG (CH-020.3.912.596-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.