Adresse
c/o Adrian Fahrni
Weggut 106
3614 Unterlangenegg
Auskünfte zu Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg
- Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg in Unterlangenegg ist eine Genossenschaft aus dem Bereich «Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)». Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg ist aktiv.
- Das Management der am 07.01.1964 gegründeten Organisation Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg besteht aus 5 Personen.
- Die Organisation änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 07.10.2022, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Organisation ist im Handelsregister des Kantons BE unter der UID CHE-100.591.381 eingetragen.
Management (5)
neueste Mitglieder der Verwaltung
Adrian Fahrni,
Stefan Salzmann,
Adrian Wittwer,
Michael Stegmann,
Barbara Aebersold-Reber
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.01.1964
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Unterlangenegg
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.5.001.366-0
UID/MWST
CHE-100.591.381
Branche
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Verbilligung der Maschinenverwendung durch gemeinsame Anschaffung sowie Unterhalt und Benützung verschiedener Maschinen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg
Publikationsnummer: HR02-1005577971, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg, in Unterlangenegg, CHE-100.591.381, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392993).
Domizil neu:
c/o Adrian Fahrni, Weggut 106, 3614 Unterlangenegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Paul, von Wohlen bei Bern und Kirchlindach, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Adrian, von Horrenbach-Buchen, in Unterlangenegg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Stefan, von Eggiwil, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005392993, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg, in Unterlangenegg, CHE-100.591.381, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S.4, Publ. 5877700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Hansueli, von Oberlangenegg, in Schwarzenegg, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlethaler, Bernhard, von Bollodingen, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stegmann, Hansueli, von Eriz, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kropf, Paul, von Teuffenthal BE, in Unterlangenegg, Sekretär und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Barbara, von Schangnau, in Fahrni b. Thun (Fahrni), Mitglied und Kassierin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Adrian, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, Sekretär und Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Paul, von Wohlen bei Bern und Kirchlindach, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stegmann, Michael, von Eriz, in Unterlangenegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5877700, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg, in Unterlangenegg, CH-092.5.001.366-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 6, Publ. 5090398).
Statutenänderung:
27.03.2009.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht Nach dem Genossenschaftsvermögen haften die Genossenschafter persönlich und solidarisch.].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 27.03.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Der Hinweis auf die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird gestrichen, da nicht zum Eintragungstext ghörend.] [gestrichen: Vorstand: 5 Mitglieder.].[Der Hinweis über die Zeichnungsberechtigung vom Präsident oder Kassier wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Präsident oder Kassier zeichnen kollektiv zu zweien mit dem Aktuar.].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.