Renseignements sur Ruth Horner-Trümpy
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Horner-Trümpy
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005813755, Registre du commerce Glaris
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Glarus, in Glarus, CHE-103.931.585, Verein (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horner-Trümpy, Ruth, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beerli, Katia, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Barbara, von Glarus, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Landolt, Jessica Simona, von Bad Ragaz, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Rita, von Waldkirch, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmer, Katharina, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005035810, Registre du commerce Glaris
Verein Schweizerisches Rotes Kreuz Kantonalverband Glarus, in Glarus, CHE-103.931.585, Kasernenstrasse 2, 8750 Glarus, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.1895. 20.05.2016. 10.11.2020.
Zweck:
Das SRK Glarus bezweckt bei der Erfüllung der Aufgaben des Schweizerischen Roten Kreuzes mitzuwirken. Es kann weitere humanitäre Aufgaben im Sinne der Grundsätze des Roten Kreuzes erfüllen. Das SRK Glarus ist im ganzen Kanton Glarus tätig. Aktivitäten in den St. Galler Gemeinden Weesen, Amden und Schänis werden bei Bedarf mittels einer separaten Vereinbarung zwischen dem SRK Glarus und dem SRK Kanton St. Gallen geregelt.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge der angebotenen Dienstleistungen, Beiträge der öffentlichen Hand, Spenden, Legate, Erträge aus dem Vermögen.
Eingetragene Personen:
Horner-Trümpy, Ruth, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Barbara, von Glarus, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beerli, Katia, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pleisch, Rafaela Simona, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haslinger, Sabine, von Glarus, in Glarus, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.