Renseignements sur Cindy Eicher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Cindy Eicher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006107812, Registre du commerce Zurich, (20)
DCP Client Partner AG, in Zürich, CHE-110.617.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dacher, Michel, von Emmen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contartese, Leo Mario, von Ilanz/Glion, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher, Cindy, von Riggisberg, in Dübendorf, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Franz, von Belp, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kraus, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moog, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, CFO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peier, Sascha, von Solothurn, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thalmann, Michael, von Herrliberg, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].
Numéro de publication: HR02-1006051877, Registre du commerce Zurich, (20)
Raiffeisenbank an der Limmat Genossenschaft, in Dietikon, CHE-107.126.364, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lips, Angela, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illi, Silvia, von Bonstetten, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stiefel, Karin, von Wikon, in Bözberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clement, Urs, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eicher, Cindy, von Riggisberg, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vrijhof-Droese, Jamie, von Stallikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bächli, Michaela, von Zürich, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeko, Tamara, von Schlieren, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005971185, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'201 vom 14.02.2024 Avolve - Cindy Eicher Advisory, in Dübendorf, CHE-215.630.719, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Cindy, von Riggisberg, in Dübendorf, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [nicht: Inhaber, mit Einzelunterschrift].