Informazioni su Daniel Wyss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Wyss
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Wyss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006103226, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Arch, in Arch, CHE-103.395.126, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, S.0, Publ. 6962008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Beat, von Arch, in Arch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Daniel, von Arch, in Arch, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Neuhaus, Thomas, von Arch, in Arch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Häni, Roland, von Arch, in Arch, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Schmid-Schwab, Priska, von Arch und Hergiswil bei Willisau, in Arch, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].
Numero di pubblicazione: 6962008, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Arch, in Arch, CH-073.5.001.262-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 5, Publ. 5696462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Beat, von Arch, in Arch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Daniel, von Arch, in Arch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Wyss, Beat, von Arch, in Arch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Numero di pubblicazione: 5373598, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Arch, in Arch, CH-073.5.001.262-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 29.12.2003, S. 5, Publ. 2050678).
Statutenänderung:
15.10.2008.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Arch.
Domizil neu:
c/o Roland Häni, Bürenstrasse 22, 3296 Arch.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: a) eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
b) die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
c) Sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
d) die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. [bisher: Mitteilungen an die Genossenschafter und Gastlieferanten: erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, umbieten oder Inserat im Amtsanzeiger. Offizielles Publikationsorgan gegenüber Dritten ist das SHAB.].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.10.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Der Hinweis auf die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Vorstand: 5 Mitglieder.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlup, Hanspeter, von Arch, in Arch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Beat, von Arch, in Arch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Daniel, von Arch, in Arch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Häni, Roland, von Arch, in Arch, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid-Schwab, Priska, von Arch und Hergiswil bei Willisau, in Arch, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Hans-Rudolf, von Arch, in Arch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.