Informazioni su Nicola Vista
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicola Vista
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005471869, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
ComInform GmbH, in Sarnen, CHE-105.213.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, S.0, Publ. 917929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vista, Nicola, von Schwarzenburg, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Christoph, von Trub, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Langnau im Emmental, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 917929, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
ComInform GmbH, in Sarnen, CH-053.4.009.732-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, S. 0, Publ. 6950558).
Domizil neu:
c/o Urs Mani, Rainbolden 1, 6062 Wilen (Sarnen), [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vista, Nicola, von Schwarzenburg, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Haueter, Christoph, von Trub, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6950558, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
OIS-Group 2 GmbH, in Sarnen, CH-053.4.009.732-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234552).
Statutenänderung:
28.09.2012.
Firma neu:
ComInform GmbH.
Domizil neu:
c/o Urs Mani, Rainbolden, 6062 Wilen (Sarnen).
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen für den Aufbau, Betrieb und das Management von Informatik-Dienstleistungen mit Schwergewicht auf Beratung und Coaching für Strategie, Organisation, Steuerung, Projektmanagement und Systemengineering. Die Tätigkeit umfasst alle Disziplinen des Informatikmanagements für den Leistungsbezug und die Leistungserstellung sowie das Erbringen von managed Services. Nebenzwecke gemäss Statuten. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Jürg, von Balgach, in Courlevon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Christoph, von Trub, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Vista, Nicola, von Schwarzenburg, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.