Informazioni su Silvio Vassalli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvio Vassalli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2459745, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Vorsorgestiftung FARNAIR Switzerland, in Allschwil, CHE-109.753.566, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397923).
Name neu:
Vorsorgestiftung FARNAIR Switzerland in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.09.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rolf, von Pfäffikon, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vassalli, Silvio, von Riva San Vitale, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Girard, Guy, von Basel, in Nusshof, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maruschke, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5841990, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Vorsorgestiftung FARNAIR Switzerland, in Basel, CH-270.7.002.823-9, Stiftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S. 8, Publ. 5616220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Millioud, Cédric, von Penthéréaz, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rolf, von Pfäffikon, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vassalli, Silvio, von Riva San Vitale, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4425600, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
RESTOR AG, in Engelberg, CH-140.3.000.440-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 10, Publ. 3953754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vassalli, Silvio, von Riva San Vitale, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
af Petersens, Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Vassalli, Dr. Mario, von Riva San Vitale, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].