Informazioni su Thomas Troxler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Troxler
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Troxler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005597815, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CK Global GmbH, bisher in Baar, CHE-464.148.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573851).
Statutenänderung:
26.10.2022.
Firma neu:
INADORPA GmbH.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Soodstrasse 53, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Handelswaren jeglicher Art, sowie die Entwicklung von und den Handel mit Hard- und Softwareprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Cyril Urs, von Stetten (AG) und Zürich, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Willisau, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6216404, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
XORTEX Rechenzentrum AG, in Adliswil, CH-020.3.031.260-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 32, Publ. 5030948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Roland, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kahn, Hans Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Willisau, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4634572, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SATWORK AG, in Grüningen, CH-170.3.026.021-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 24, Publ. 4475926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Grünigen, Markus, von Saanen, in Kreuzlingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle;
Schneider, Michael, von Uerkheim, in Egg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Willisau, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BZ Berater Zentrum Treuhand AG (CH-020.3.005.475-0), in Zürich, Revisionsstelle.