Informazioni su Manja Süess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manja Süess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005063106, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Domo Architekten AG, in Volketswil, CHE-108.024.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749991).
Firma neu:
Pro Domo Architekten AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Fabian, von Malters, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Süess, Manja, von Malters, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004749991, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Domo Architekten AG, in Volketswil, CHE-108.024.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, S.0, Publ. 1086511).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Fabian, von Malters, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seuzach];
Süess, Manja, von Malters, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 1086511, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Domo Architekten AG, in Volketswil, CH-020.3.007.427-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6580496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Armin, von Malters, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Fabian, von Malters, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Süess, Manja, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.