Informazioni su René Peter Stoll
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Peter Stoll
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005952028, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geweco-Klebit AG, in Bäretswil, CHE-107.634.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Markus, von Hittnau, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, René Peter, von Pfäffikon und Rüschegg, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2607341, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 661 vom 06.01.2016Geweco-Klebit AG, in Bäretswil, CHE-107.634.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586187).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, René Peter, von Pfäffikon und Rüschegg, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Numero di pubblicazione: 2586187, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geweco-Klebit AG, in Bäretswil, CHE-107.634.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, René Peter, von Pfäffikon und Rüschegg, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Markus, von Hittnau, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].