Informazioni su Rudolf Georg Stirnimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Georg Stirnimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967943, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KMS AG, in Kriens, CHE-105.914.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Rudolf Georg, von Neuenkirch, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005732314, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KMS AG, in Kriens, CHE-105.914.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476436).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatik- und damit zusammenhängenden Beratungsdienstleistungen, insbesondere die Entwicklung von IT-Programmen aller Art sowie die Evaluation und Durchführung von IT-Projekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Dr. Clemens, von Flawil, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Fabian Dominik, von Triengen, in Triengen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Keller, Thomas, von Weinfelden, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stirnimann, Rudolf Georg, von Neuenkirch, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005521742, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Balmer-Etienne AG, in Luzern, CHE-107.252.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Ruth, von Kriens und Escholzmatt-Marbach, in Hochdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnimann, Rudolf, genannt Ruedi, von Neuenkirch, in Kriens, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reize, Nicole, von Zürich, in Schwerzenbach, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichtig, Renate, von Sachseln, in Mellingen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berikon];
Bissig, Alessandra, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern];
Geisser, Isabelle, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wegmann, Patrick, von Frauenfeld, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon (ZH)].