Informazioni su Kenny Smidt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Kenny Smidt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006014330, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
InfraSeguro GmbH, in Menzingen, CHE-228.536.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650626).
Firma neu:
InfraSeguro GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smidt, Kenny, dänischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005650626, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
InfraSeguro GmbH, in Cham, CHE-228.536.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604373).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Sitz neu:
Menzingen.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 8, 6313 Menzingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smidt, Kenny, dänischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Cham].
Numero di pubblicazione: HR02-1005604373, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
InfraSeguro GmbH, in Cham, CHE-228.536.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2022, Publ. 1005486011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eldic, Petar, von Zug, in Meierskappel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smidt, Kenny, dänischer Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kopenhagen (DK), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].