Informazioni su Peter Schnegg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Schnegg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schnegg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005638238, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EIT.swiss, in Zürich, CHE-107.820.140, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnegg, Peter, von Zäziwil, in Val-de-Ruz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Fritz, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Thomas, von Zofingen, in Zofingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jecklin Leuenberger, Susanne, von Schiers, in Mont-Vully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulmann, Manfred, von Trub, in Jens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005041738, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BatiControl Data AG, in Bern, CHE-130.628.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923726).
Domizil neu:
Weltpoststrasse 20, 3015 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnegg, Peter, von Zäziwil, in Les Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trunz, Christian, von Niederhelfenschwil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biacchi, Giuseppe Enrico, von Glarus Süd, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Aldo, von Villars-sous-Yens, in Baulmes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaisli, Hannes, von Aarwangen, in Mühlethal (Zofingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppler, Manuel Dimitri, von Schaffhausen, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Hans, von Sumvitg, in Rabius (Sumvitg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Stephan, von Wohlenschwil, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharegg, Viktor, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Martin, von Wolfenschiessen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Christoph, von Walterswil (BE), in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campanello, Bruna, von Meilen, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möhl, Matthias, von Salmsach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merri, Oscar, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4377425, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BatiControl Data AG, in Bern, CHE-130.628.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107633).
Statutenänderung:
04.07.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung von IT-Softwarelösungen für Arbeitsmarktkontrollmassnahmen und Vollzugstätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Markus, von Zunzgen, in Ormalingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Josef Anton, von Udligenswil, in Udligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnegg, Peter, von Zäziwil, in Les Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Kaspar, von Kernenried, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campanello, Bruna, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Aldo, von Villars-sous-Yens, in Baulmes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaisli, Hannes, von Aarwangen, in Mühlethal (Zofingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Hans, von Sumvitg, in Rabius (Sumvitg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Stephan, von Wohlenschwil, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharegg, Viktor, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Martin, von Wolfenschiessen, in Dübendorf 1 (Dübendorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.