Informazioni su Margrit Scheidegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Margrit Scheidegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005453899, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Internetcafé Power-Point, in Bern, CHE-162.492.925, Monbijoustrasse 16, 3011 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2021.
Zweck:
Der Verein bezweckt, Arbeitslosen und Armutsbetroffenen kostenlosen Zugang zum Internet zu ermöglichen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen, Erträge aus Vereinsaktivitäten, Anlässen und Aktionen, Vermögenserträge.
Eingetragene Personen:
Näf, Thomas, von Kaisten, in Bern, Präsident des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Fankhauser, Rosmarie, von Trub, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Margrit, von Huttwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2978599, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
cleverhail ag, in Olten, CHE-101.999.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395367).
Domizil neu:
Industriestrasse 78, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Margrit, von Huttwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johnson, Carol, von Oberglatt, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ghiffa (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haller, Markus, von Rickenbach (SO), in Schönenwerd, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1451771, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
prepco ag, in Olten, CHE-153.786.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1299353).
Statutenänderung:
06.03.2014.
Firma neu:
fix-a-ding ag.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, Carol, von Oberglatt, in Ghiffa (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Margrit, von Huttwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Josef, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eidner, Matthias Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Reto Bernd, von Kloten, in Leutenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.