Informazioni su Thomas Schättin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Schättin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005080687, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Varimax AG, in Bern, CHE-100.560.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581197).
Statutenänderung:
15.01.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Transmissionselementen sowie die Entwicklung und Verwertung von Patenten. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen und alle Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck sowie der Anlage der Gesellschaftsmittel förderlich sind.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schättin, Gebhard Kilian, von Innerthal, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schättin, Thomas, von Innerthal, in Grandcour, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3417662, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Varimax AG, in Bern, CH-260.3.000.214-2, Handel mit Transmissionselementen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2004, S. 3, Publ. 2408396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hans Rudolf Brand, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schättin, Gebhard Kilian, von Innerthal, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn];
Schättin, Thomas, von Innerthal, in Grandcour, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg];
Brand AG Treuhand und Revision, in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1154804, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Varimax AG, bisher in Solothurn, Handel mit Transmissionselementen sowie Entwicklung und Verwertung von Patenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.1993, S. 4803).
Gründungsstatuten:
18.08.1977.
Statutenänderung:
22.08.2003.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Normannenstrasse 14, 3018 Bern.
Zweck:
Handel mit Transmissionselementen sowie Entwicklung und Verwertung von Patenten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hans Rudolf Brand, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Schättin, Gebhard Kilian, von Innerthal, in Solothurn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küttigkofen, Präsident und Geschäftsführer];
Schättin, Thomas, von Innerthal, in Steffisburg, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biberist, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schättin-Smith, Lynda, von Innerthal, in Solothurn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küttigkofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien].