Informazioni su Tim Salz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tim Salz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005441599, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lucky Shrimp AG, in Uster, CHE-427.393.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435292).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Andreas, von Trimbach, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dubsky, Alexander, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lendi, Stephan, von Küsnacht (ZH), in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salz, Tim, von Rheinfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidheiny Helletzgruber, Lisa, von Balgach und Arosa, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004813714, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Abima Management AG, in Rheinfelden, CHE-107.113.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salz, Christian, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zeiningen];
Salz, Tim, von Rheinfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zeiningen];
Salz, Michael Adam, von Rheinfelden, in Magden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden].
Numero di pubblicazione: 2119887, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Abima Management AG, in Rheinfelden, CHE-107.113.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249601).
Statutenänderung:
12.03.2015.
Zweck neu:
Erbringen von Managementfunktionen, juristischen Dienstleistungen sowie Unternehmensberatungen bei Unternehmenstransaktionen, insbesondere Kauf, Verkauf und Umwandlung von Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten, Wertschriften kaufen und verkaufen, Finanzanlagen tätigen und Darlehen gewähren, in den Bereichen Handel, Entwicklung, Produktion und Service von Hard- und Software der Informatik und Kommunikationstechnik tätig sein, Dritte im Informatik- und Kommunikationsbereich beraten und sich an anderen IT Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma-Jetzer, Hans Peter, von Rüeggisberg, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salz, Tim, von Rheinfelden, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salz, Nina, von Rheinfelden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salz, Michael Adam, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].