Informazioni su Ruth Elisabeth Salvisberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Elisabeth Salvisberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004759321, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Turtle Management AG, in Zug, CHE-369.838.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Ruth Elisabeth, von Mühleberg, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann-Fürst, Bettina, von Muri (AG), in Amden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Heinz Arthur, von Biglen, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4385505, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Turtle Management AG, in Zürich, CHE-369.838.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169573). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neese, Dr. Martin, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bastos, Serge, von Fribourg, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salvisberg, Ruth Elisabeth, von Mühleberg, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2395251, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SGS Aargau GmbH, in Kölliken, CHE-113.804.095, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.103 vom 02.06.2015, Publ. 2182409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Ruth, von Mühleberg, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miéville, Laurent Pierre, von Essertines-sur-Yverdon, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Merkt, Olivier, von La Chaux-de-Fonds, in Versoix, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.