Informazioni su Vincent Christian Roten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vincent Christian Roten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005914725, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
tipik.valais Sàrl, à Savièse, CHE-425.327.063, société à responsabilité limitée (No. FOSC 145 du 29.07.2020, Publ. 1004947947).
Nouvelle raison sociale:
tipik.valais Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 12.12.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Vincent Christian, de Savièse, à Savièse, associé et président des gérants, liquidateur, avec signature individuelle, pour 80 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR01-1004947947, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
tipik.valais Sàrl, à Savièse, CHE-425.327.063, c/o Vincent Roten, Rue de la Combettaz 73, 1965 Savièse, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.07.2020.
But:
La production, la transformation et la commercialisation de produits issus de l'agriculture valaisanne, l'exploitation de commerces, l'achat et la vente de marchandises ainsi que toutes opérations tant mobilières qu'immobilières en relation avec son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Roten, Vincent Christian, de Savièse, à Savièse, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 80 parts sociales de CHF 100.00;
Debons, Baptiste, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 80 parts sociales de CHF 100.00;
Héritier, Cynthia, de Savièse, à Savièse, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 23.07.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1004823298, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Organisation Agricole Sion-Bramois société coopérative, à Sion, CHE-101.720.994, société coopérative (No. FOSC 34 du 17.02.2012, p.0, Publ. 6556356).
Modification des statuts:
14.03.2018.
Nouvelle adresse:
Route de Préjeux 17, 1967 Bramois.
Nouveau but:
Favoriser le progrès agricole dans toutes les branches de l'agriculture, du machinisme, de la vulgarisation, de la défense professionnelle et de l'organisation des achats en commun des produits agricoles sur la commune de Sion et ses environs.
Nouvelles communications:
Communication aux sociétaires: par insertion dans le Bulletin officiel pour les convocations aux assemblées générales.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bétrisey, Antoine, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Morath, Henri, de Sion, à Bramois (Sion), membre, sans droit de signature;
Rossier, Gérald, de Salins, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cordey, Olivier, de Savigny, à Vétroz, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: membre, sans droit de signature];
Schüpbach, Olivier, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: Schupbach, Olivier, président, avec signature collective à deux];
Chassot, Bertrand-François, de Siviriez, à Sion, administrateur et secrétaire, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: Chassot, Bertrand, de Prez-vers-Siviriez, vice-président, avec signature collective à deux];
Favre, Jean Louis Gérard, de Vex, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Grünenfelder, Sebastian Dominique Raphael, de Vilters-Wangs, à Hérémence, administrateur, sans droit de signature;
Roten, Vincent, de Savièse, à Savièse, administrateur, sans droit de signature;
Vuissoz, Christophe, de Saint-Martin (VS), à Sion, administrateur, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature]. Selon déclaration du 07.10.2019, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].