Informazioni su Verena Theresia Rieser-Santo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Theresia Rieser-Santo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005918983, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
A. Santo GmbH, in Felben-Wellhausen, CHE-112.173.091, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005028232).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Veräusserung sowie die Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieser-Santo, Verena Theresia, von Frauenfeld, Uesslingen-Buch, Affeltrangen und Homburg, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santo, Albert Valentin, von Homburg, in Felben-Wellhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 144 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Forster-Santo, Jeannette Franziska, von Kirchberg (SG) und Homburg, in Pfyn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numero di pubblicazione: 7171096, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Altersheimstiftung der Bürgergemeinde Frauenfeld, in Frauenfeld, CH-440.7.004.990-6, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser-Santo, Verena, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Strasser, Dr. Hans Jörg, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Strasser, Dr. Hansjörg, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Habersaat, Stephan, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grill, Bernhard, von Wettingen, in Freienwil, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6301344, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rathaus Stiftung der Bürgergemeinde Frauenfeld, in Frauenfeld, CH-440.7.012.091-8, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 12.03.1997, S. 1687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pallmann, Thomas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hux, Angelus, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Titus, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedersheim-Jost, Ursula, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Vico, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanen-Meyer, Barbara, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diethelm, Bruno, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helbling, Andreas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieser-Santo, Verena, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Hansjörg, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Controlla Revisions AG (CH-440.3.002.244-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.