Informazioni su Sergio Pesenti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sergio Pesenti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005900040, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sport-Toto-Gesellschaft, in Basel, CHE-105.933.537, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305168).
Name neu:
Sport-Toto-Gesellschaft in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pesenti, Sergio, von Basel, in Rodersdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Jörg, von Brienzwiler, in Flims, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Bernhard, von Wuppenau, in Bischofszell, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten des Vorstandes oder dem Direktor];
Beuret, Jean-Pierre, von Le Bémont (JU), in Saignelégier, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Direktor];
Hegi, Roger, von Villmergen und Männedorf, in St. Gallen, Direktor, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes].
Numero di pubblicazione: HR02-1005252390, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Golf Club de LaLargue, in Basel, CHE-108.840.748, Verein (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sala, Werner Ottavio, von Onsernone, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesenti, Sergio, von Basel, in Rodersdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004954736, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Golf Club de LaLargue, bisher in Therwil, CHE-108.840.748, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299327).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Henric Petri-Str. 6, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hufschmid, Hans Rudolf, von Diegten, in Therwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dangel, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Mooslargue (FR), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pesenti, Sergio, von Basel, in Rodersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.