Informazioni su Markus Ott
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Ott
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Ott
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005896261, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OTT AQUATEC AG, in Pfäffikon, CHE-114.823.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878314). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Rudolf, von Wila, in Fischingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Markus, von Wila, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004878314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OTT AQUATEC AG, in Pfäffikon, CHE-114.823.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, S.0, Publ. 3636195).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Markus, von Wila, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3636195, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OTT AQUATEC AG, in Pfäffikon, CHE-114.823.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1972831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Markus, von Wila, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.