Informazioni su Urs Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6112464, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Datacollection GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.025.248-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 30, Publ. 5028604).
Statutenänderung:
28.03.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 20.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Urs, von Koppigen, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mobatime Swiss AG (CH-550.0.074.535-1), in Dübendorf, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Mobatime Swiss AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Wädensweiler, Felix, von Stäfa, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beaudoux, Patric, von Neftenbach, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5779174, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Moser-Baer Holding AG, in Sumiswald, CH-053.3.016.162-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2008, S. 4, Publ. 4628710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Urs, von Koppigen, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augstburger, Albert, von Grosshöchstetten, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Heinz, von Röthenbach im Emmental, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5684976, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mobatime Swiss AG, in Dübendorf, CH-550.0.074.535-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 32, Publ. 5158588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Urs, von Koppigen, in Sumiswald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augstburger, Albert, von Grosshöchstetten, in Sumiswald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].