Informazioni su Regula Erica Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regula Erica Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3071439, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Habilon, in St. Gallen, CHE-102.144.745, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 20, Publ. 5099810).
Statutenänderung:
20.11.2009, 27.11.2015.
Domizil neu:
c/o Christof Mäder, Cunzstrasse 31, 9016 St. Gallen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göbel-Keller, Gerda, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Michael, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fässler, Hans, von Hundwil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Annemarie Eva, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Regula Erica, von Rüschegg, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwager, Thomas Benedikt, von Bichelsee-Balterswil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Christoph, von Galgenen, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büche, Reinhard, von Basel, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Menga, von Thundorf, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Franziska, von Wolfenschiessen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knüsel, Nicola, von Risch, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
kT Krapf Treuhand AG (CHE-108.559.122), in Engelburg (Gaiserwald), Revisionsstelle [bisher: kT Krapf Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.4.041.984-1)].
Numero di pubblicazione: 4448800, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Habilon, in St. Gallen, CH-320.5.030.726-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2005, S. 13, Publ. 2909486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Esther, von Steinen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hutter, Theodor, von Oberriet SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilke Schiess, Eveline, von Herisau und Uzwil, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Hans, von Hundwil, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Annemarie Eva, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Regula Erica, von Rüschegg, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
kT Krapf Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.4.041.984-1), Revisionsstelle.