Informazioni su Beat Moor
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Moor
Ultimi comunicati FUSC: Beat Moor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006123731, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TerraMetal Swiss GmbH, bisher in Embrach, CHE-219.555.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005616879).
Statutenänderung:
07.08.2024.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Ruessenstrasse 6, 6340 Baar. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Beat, von Niederglatt, in Freienstein-Teufen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyseler, Stefan, von Schöftland, in Hausen am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006070845, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BB advisory services AG, in Opfikon, CHE-115.393.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006011847). Gemäss Erklärung vom 18.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boner, Elisabeth, von Fideris, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moor, Beat, von Niederglatt, in Freienstein-Teufen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Eveline, von Rapperswil BE, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Alex, von Bauma, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steuri + Partner AG (CHE-106.252.606), in Embrach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner , Benjamin, von Rapperswil (BE), in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005567898, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TerraMetal Swiss GmbH, in Baar, CHE-219.555.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Sabrina, von Luzern, in Eggenwil, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Beat, von Niederglatt, in Freienstein-Teufen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.