Informazioni su Stefan Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004799980, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg, CHE-110.254.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958693).
Statutenänderung:
19.12.2019.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Beat, von Schlieren, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Stefan, von Luzern, in Bettwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Markus, von Lauterbrunnen, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004727324, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Plantare et Sanus GmbH, in Hünenberg, CHE-114.601.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Stefan, von Luzern, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wollenberg, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Erkelenz (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004480290, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Goldkaufen AG, in Hünenberg, CHE-113.700.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, Publ. 7136172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Stefan, von Luzern, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.