Informazioni su Reynald Melly
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reynald Melly
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1157232, Ufficio del registro di commercio Vallese
Banque Raiffeisen Lienne-Sionne, à Saint-Léonard, société coopérative (FOSC no 6 du 13.01.2003, p. 16, publ. 808346).
Personne et signature radiée:
Melly, Reynald, de Nax, à Saint-Léonard, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Romailler, Paul-Albert, de Chermignon, à Saint-Léonard, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Charrex, Olivier, de Orsières, à Uvrier (Sion), membre, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1055612, Ufficio del registro di commercio Vallese
Association Perspective 379, à Monthey, toutes études historiques et philosophiques, etc..., association (FOSC no 192 du 04.10.1999, p. 6781).
Nouveau nom:
Association Perspective 379 en liquidation. L'association est dissoute par décision de l'assemblée générale du 09.07.2002.
Inscription ou modification de personnes:
Bruchez, Roger, de Saxon, à Monthey, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Cottet, André, de Monthey, à Monthey, président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Melly, Reynald, de Nax et Ayer, à Saint-Léonard, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Association Perspective 379, à M o n t h e y, toutes études historiques etphilosophiques, etc... (FOSC du 14.11.1986, p. 4366).
Personnes et signatures radiées:
Royer, François, citoyen français, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Combe, Pierre-Yves, de Orbe et Genève, à Ollon, vice- président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Cottet, André, de Monthey, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Melly, Reynald, de Nax et Ayer, à Saint-Léonard, vice- président, avec signature collective à deux.