Informazioni su Irène Meier-Zimmermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Irène Meier-Zimmermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6115846, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
RUWA GmbH, in Obergösgen, CH-249.4.003.443-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 16, Publ. 4925470).
Firma neu:
RUWA GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.04.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Zimmermann, Irène, von Obergösgen, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müntener-Rieder, Therese, von Buchs SG, Sevelen und Adelboden, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rudolf, von Obergösgen, in Obergösgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müntener, Walter, von Buchs SG und Sevelen, in Erlinsbach AG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Obergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4003630, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schreinerei Meier GmbH, in Obergösgen, CH-249.4.003.415-0, Betrieb einer Schreinerei, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2002, S. 11, Publ. 768270).
Statutenänderung:
25.06.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rudolf, von Obergösgen, in Obergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 44'000.--;
Meier-Zimmermann, Irène, von Obergösgen, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Martin, von Vordemwald, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Del Colle, Birgitta, von Basel, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Beat, von Vordemwald, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Wangen bei Olten].
Numero di pubblicazione: 4003638, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schreinerei Meier GmbH, in Lostorf, CH-249.9.004.533-1, Betrieb einer Schreinerei, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 129 vom 09.07.1997, S. 4811).
mit Hauptsitz in:
Obergösgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rudolf, von Obergösgen, in Obergösgen, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Meier-Zimmermann, Irène, von Obergösgen, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Martin, von Vordemwald, in Lostorf, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Del Colle, Birgitta, von Basel, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Beat, von Vordemwald, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.