Informazioni su Kurt Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2016507, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Montana Sport AG, in Neuendorf, CHE-103.901.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2010, S. 12, Publ. 5873820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Kurt, von Bäretswil, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Servadio, Aldo, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3478392, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Montana Sport AG, in Neuendorf, CH-150.3.000.833-7, Handel mit Sport- und Freizeitartikeln aller Art im Gebiet der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2005, S. 10, Publ. 3086064).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Alfred, von Arni BE, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel-Benken];
Meier, Kurt, von Bäretswil, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil NW];
Heiniger, Stefan, von Eriswil, in Oberwil bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Napoletano, Giuseppe, von Lyss, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3086064, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Montana Sport AG, bisher in Stans, CH-150.3.000.833-7, Handel mit Sport- und Freizeitartikeln aller Art im Gebiet der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2005, S. 9, Publ. 2751044).
Statutenänderung:
20.09.2005.
Sitz neu:
Neuendorf.
Domizil neu:
Neustrasse 50, 4623 Neuendorf.
Zweck:
Handel mit Sport- und Freizeitartikeln aller Art im Gebiet der Schweiz. Kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern sowie sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen, Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern, ferner Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 800'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 800'000.--.
Aktien:
800 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Alfred, von Arni BE, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Meier, Kurt, von Bäretswil, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Sigg, Dr. Ruinell, von Muttenz und Zürich, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heiniger, Stefan, von Eriswil, in Oberwil bei Büren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Christen und Zobrist Treuhand AG, in Stansstad, Revisionsstelle [wie bisher];
Servadio, Aldo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Buochs].