Informazioni su Michele Marinelli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michele Marinelli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3213139, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Ochsen, in Zofingen, CHE-104.030.029, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baenziger, Jürg, von Reute (AR), in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Matthias, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baeriswyl, François, von Fribourg und St. Antoni, in Hägendorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marinelli, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauert, Rafaela, von Gossau (ZH), in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lasku, Linda, von Aarburg, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3038604, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Ochsen, in Zofingen, CH-400.5.004.466-7, Erwerb der Liegenschaft und Förderung des Betriebs des Gasthofes Ochsen, in Zofingen, in gemeinsamer Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2004, S. 2, Publ. 2200146).
Statutenänderung:
29.05.1995, 28.06.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leufke-Riechsteiner, Sacha, von Wikon, in Wikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bommeli, Silvia, von Berg TG, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marinelli, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Roger, von Uffikon, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüler, Marcel Ramon, von Zofingen und Seedorf BE, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Farhana, von Gerzensee, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.