Informazioni su Stefan Leuenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Leuenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005462358, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NetModule AG, in Bern, CHE-105.711.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danuser, Andreas Dr., von Landquart und Pontresina, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greutert, Jonas, von Zürich, in Wermatswil (Uster), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Stefan, von Lauperswil, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Niedergösgen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieser, Brian Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Esslingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anderson, Brian Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ladue (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Grossbettlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niessen, Thomas Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Neuwied (DE), mit Einzelunterschrift;
Viscardi, Remo, von Gelterkinden, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004791798, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Berichtigung des im SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 49298 vom 17.12.2019 Kessler & Co AG, in Zürich, CHE-105.945.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788956).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Stefan, von Lauperswil, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu dreien].
Numero di pubblicazione: 4620366, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NetModule AG, in Köniz, CH-035.3.027.940-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2006, S. 3, Publ. 3569330).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greutert, Jonas, von Zürich, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz];
Leuenberger, Stefan, von Lauperswil, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.