Informazioni su Urs Thomas Leodolter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Thomas Leodolter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005955738, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leomotion GmbH, in Russikon, CHE-115.873.345, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Markus, von Dürnten, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Patroncini, Guido, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupper, Mario, von Russikon, in Russikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Leodolter, Urs, von Pfäffikon, in Russikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hittnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005830500, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leomotion Drives AG, in Russikon, CHE-353.718.758, Wettsteinstrasse 65, 8332 Russikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Produkten technischer Art insbesondere für den aviatischen und automativen und mechatronischen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leodolter, Urs Thomas, von Pfäffikon, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Markus, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Patroncini, Guido, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6376682, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leomotion GmbH, in Hittnau, CH-020.4.043.114-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 20, Publ. 5758354).
Statutenänderung:
06.10.2011.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leodolter, Urs, von Pfäffikon, in Hittnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Müller, Markus, von Dürnten, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Patroncini, Guido, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].