Informazioni su Gebhard Lehmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gebhard Lehmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4305167, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
HS Tunnel-Engineering AG, Logistik für Vortriebsanlagen, in Glarus, CHE-109.432.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, Publ. 5212346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Gebhard, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiesser, Hans-Rudolf, von Glarus Süd, in Sool (Glarus Süd), Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Linthal, in Ennenda (Glarus), Delegierter, Präsident, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Gisler, Walter, von Spiringen, in Fuldera (Val Müstair), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Filzbach (Glarus Nord), Sekretär, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sprang, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr/Schwarzwald (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GBT AG, Gesellschaft für Beratung und Treuhand (CHE-106.310.480), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: GBT AG, Gesellschaft für Beratung und Treuhand (CH-160.3.000.620-6)].
Numero di pubblicazione: 3224049, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
UTS Underground Technology Services AG, in Muri bei Bern, CHE-109.323.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1518209).
Firma neu:
UTS Underground Technology Services AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungi, Rolf, von Schwarzenburg, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stiefel, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Schwanau-Ottenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Gebhard, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4627178, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
UTS Underground Technology Services AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.029.765-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2007, S. 3, Publ. 3795648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elber Treuhand, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungi, Rolf, von Wahlern, in Muri bei Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Stiefel, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Schwanau-Ottenheim (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lehmann, Gebhard, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura (CH-120-9.000.464-3), in Altdorf UR, Revisionsstelle.