Informazioni su Peter Larice
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Larice
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005631314, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Carrosserie Larice AG, in Urdorf, CHE-115.017.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573421).
Statutenänderung:
09.12.2022.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.12.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larice, Peter, von Zürich und Wittenbach, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6490698, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Larice + Co., in Urdorf, CH-020.2.006.722-6, Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2012.
Zweck:
Vermietung und Handel von Motorfahrzeugen aller Art.
Eingetragene Personen:
Larice, Peter, von Zürich, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Larice, Marcel, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6440178, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spill-Sorb-Tech GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.530-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 23, Publ. 5756544).
Statutenänderung:
14.11.2011.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Alter Zürichweg 30, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larice, Peter, von Zürich, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presta, Marco genannt Markus, von Urdorf, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.