Informazioni su Gilberte Lapaire
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilberte Lapaire
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1148160, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scuba-Shop Travel Service AG, in Aarau, Vermittlung, Organisation und Durchführung von Reisen sowie Vertretung von in- und ausländischen Touristikunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2002, S. 2, Publ. 509106).
Firma neu:
Scuba-Shop Travel Service AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Scuba-Shop Travel Service SA en liq.) (Scuba-Shop Travel Service Ltd in liq.). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.08.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lapaire, Gilberte, von Fontenais, in Ormont-Dessous, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürge, Meinrad, von Hornussen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sidler, Patrice, von Ottenbach, in Vionnaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blétry, Claude, von Küttigen, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blétry, Francis, von Küttigen, in Corbeyrier, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blétry, Sylvie, von Fontenais und Küttigen, in Corbeyrier, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lapaire, Jean Marie, von Fontenais, in Ormont-Dessous, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scuba-Shop AG, in Aarau, Handel mit und Verkauf von Tauch- und Wassersportgeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2000, S. 7285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lapaire, Jean-Marie, von Fontenais, in Ormont-Dessous, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lapaire, Gilberte, von Fontenais, in Ormont-Dessous, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blétry-Lapaire, Sylvie, von Küttigen und Fontenais, in Corbeyrier, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blétry-Lapaire, Cosette, von Küttigen und Fontenais, in Küttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blétry-Lapaire, Claude, von Küttigen, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blétry-Lapaire, Francis, von Küttigen, in Corbeyrier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Scuba-Shop Travel Service AG (Scuba-Shop Travel Service SA) (Scuba-Shop Travel Service Ltd), in Aarau, Badergässli 6, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.1.1996.
Zweck:
Vermittlung, Organisation und Durchführung von Reisen sowie Vertretung von in- und ausländischen Touristikunternehmungen;
die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen mittels eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lapaire, Jean Marie, von Fontenais, in Ormont-Dessous, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lapaire, Gilberte, von Fontenais, in Ormont-Dessous, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Susanne, von Oberösch, in Wünnewil-Flamatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Ernst, von Gränichen, in Dürrenäsch, Revisionsstelle.