Informazioni su Kurt Künzli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Künzli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005580661, Ufficio del registro di commercio Turgovia
Kieswerk Aawangen AG, in Aadorf, CHE-110.553.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005209056).
Statutenänderung:
08.07.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und den Vertrieb von Roh- und Baustoffen sämtlicher Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Gemäss Erklärung vom 05.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4268979, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stutz + Baer AG, in Winterthur, CHE-107.151.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Robert, von Rothrist, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4265703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pfeiffer Bauingenieure AG, in Winterthur, CHE-105.097.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.