Informazioni su Erich Künzler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Künzler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004714755, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Aarmail AG, in Merishausen, CHE-106.830.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Erich, von Winterthur, in Merishausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Michel, von Walzenhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Merishausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien];
Burth, Nathalie, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Marcelle, von Winterthur, in Merishausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien];
KBT Revision AG (CHE-376.424.285), in Baar, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3144691, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
AARMAIL DISTRIBUTION AG, in Merishausen, CHE-109.899.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3047349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Erich, von Winterthur, in Merishausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Marcelle, von Walzenhausen, in Merishausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Michel, von Walzenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6096808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RHEINFALL GASTRO AG (RHEINFALL GASTRO SA) (RHEINFALL GASTRO LTD), bisher in Merishausen, CH-290.3.003.879-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 15, Publ. 5196966).
Statutenänderung:
18.03.2011.
Firma neu:
Rheinfall Handel AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Weststrasse 192, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Laut Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.07.2009 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Erich, von Winterthur, in Merishausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torun, Cuma, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.