Informazioni su Bernard Küffer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernard Küffer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2309950, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sunflor AG, in Opfikon, Handel mit Blumen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 08.09.2003, S. 20, Publ. 1161152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Dr. Bernard, von Obersteckholz, in Veytaux, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hasler, Alessandro, von Männedorf, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hottinger, Kurt, von Wädenswil, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Widler, Heinz, von Bussnang, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
CFS Consulting Fidpar SA, in Genf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Markus, von Oberriet SG, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Ralph, von Herrliberg, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Wyss, Franz Georg, von Bern und Herzogenbuchsee, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Jürg, von Buchberg, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Trevin AG Treuhand & Revisionen, in Zürich, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sunflor AG, bisher in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 03.02.1997, S.725).
Gründungsstatuten:
23.11.1976.
Statutenänderung:
27.08.1997.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Kanalstrasse 17, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Handel mit Blumen und verwandten Produkten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben.
Aktienkapital:
CHF 375'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 375'000.-.
Aktien:
375 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Alfred, von Affeltrangen und Winterthur, in Flurlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Dr. Bernard, von Obersteckholz, in Veytaux, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Fischer, René, von Dottikon, in Littau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Galli, Daniel, von Barbengo, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Hasler, Alessandro, von Männedorf, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Hottinger, Kurt, von Wädenswil, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Treyer, Kurt, von Herznach, in Arlesheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Widler, Heinz, von Bussnang, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
CFS Consulting Fidpar SA, in Genf, Revisionsstelle [wie bisher];
Ruckstuhl, Ralph, von Herrliberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.