Informazioni su Thomas Karg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Karg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Karg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005337838, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Maturity Schweiz GmbH, in Einsiedeln, CHE-110.217.257, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263428).
Firma neu:
Maturity Schweiz GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Maturity Suisse S. à r. l. en liquidation) (Maturity Switzerland Ltd. liability Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marx, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Einsiedeln, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Goldach, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: HR01-1005149091, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Metrics Switzerland AG, in St. Gallen, CHE-457.468.549, Poststrasse 23, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Informatik, Datenanalysen, künstliche Intelligenz, Internet, Support, Kommunikation und Handel mit Hard- und Software im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Karg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005126173, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Metrics Holding AG, in St. Gallen, CHE-435.740.878, Poststrasse 23, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Karg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.