Informazioni su Markus Josat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Josat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005301205, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pago Labels AG, in Grabs, CHE-425.585.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235640).
Statutenänderung:
21.09.2021.
Firma neu:
Helvetikett AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ploegmakers, Marieke, niederländische Staatsangehörige, in Wiesensteig (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Lukas, von Eschenbach (LU), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachstein, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bearth, Alois Vital, von Sumvitg, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josat, Markus, von Grabs, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dehm, Bernd, von Gams, in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marxer, Gerald, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schellenberg (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Thomas, von Wangen (SZ), in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Carlo, von Lichtensteig, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005246707, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pago AG, in Grabs, CHE-101.656.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehm, Bernd, von Gams, in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josat, Markus, von Grabs, in Werdenberg (Grabs), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matiz, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005235640, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pago Labels AG, in Grabs, CHE-425.585.895, Werdenstrasse 85, 9472 Grabs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt alles, was zur Warenkennzeichnung und Etikettierung gehört. Sie betreibt insbesondere die Fabrikation von und den Handel mit Druckerzeugnissen, Etiketten, Etikettiermaschinen und -systemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Pago AG (CHE-101.656.149), nämlich den operativen Geschäftsbetrieb des Geschäftsbereichs "Etikettendruck", gemäss Übernahmebilanz per 30.06.2021 zum Preis von höchstens CHF 6'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Ploegmakers, Marieke, niederländische Staatsangehörige, in Wiesensteig (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Lukas, von Eschenbach (LU), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachstein, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Josat, Markus, von Grabs, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.