Informazioni su Thomas Heuberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Heuberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Heuberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2200061, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Schreinermeister-Verband, in Opfikon, CHE-107.826.102, Verein (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 27, Publ. 5272740).
Statutenänderung:
26.04.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salzgeber, Melanie, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6054108, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heuberger AG, in Zürich, CH-020.3.000.823-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2000, S. 4748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Jakob Wilhelm, von Zürich und Degersheim, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heuberger-Betschart, Brigitte Marlies, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heuberger, Beat, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5272740, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Schreinermeister-Verband, in Opfikon, CH-020.6.900.674-1, Verein (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2007, S. 23, Publ. 3974788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Marius, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rudolf, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutzwiller, Beat Hans, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Markus, von Zürich und Sternenberg, in Adliswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuberger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staubli, Werner, von Unterlunkhofen, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.