Informazioni su Thilo Heffner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thilo Heffner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1813531, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rigilog AG, in Cham, CHE-113.262.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1391163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heffner, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 952337, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ZugSeil Services AG, bisher in Baden, CH-020.3.030.364-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7150340).
Gründungsstatuten:
10.11.2006.
Statutenänderung:
10.06.2013.
Firma neu:
Rigilog AG.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Frauentalstrasse 3, 6332 Hagendorn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidele, Hans Peter, von Herisau, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Weidele, Hans Peter, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Beerli, Dr. Alfred J., von Thal, in Bertschikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heffner, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Thomas, von Luzern, in Cham, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.