Informazioni su Daniel Heeb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Heeb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2819291, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Reussegg, in Sins, CHE-100.151.214, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278305).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Reussegg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.03.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Markus, von Auw, in Sins, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huwiler, Adrian, von Sins, in Sins, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heeb, Daniel, von Altstätten, in Sins, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heeb-Schlumpf, Paul, von Altstätten, in Sins, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1085493, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Reussegg, in Sins, CHE-100.151.214, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, S. 2, Publ. 5368602).
Domizil neu:
c/o Daniel Heeb, Oberreussegg 3, 5643 Sins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Jakob, von Sins, in Sins, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Daniel, von Altstätten, in Sins, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huwiler, Adrian, von Sins, in Sins, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5368602, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Reussegg, in Sins, CH-400.5.001.062-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2005, S. 2, Publ. 2993216).
Statutenänderung:
28.05.2009.
Domizil neu:
c/o Jakob Villiger, Reussegg 5, 5643 Sins.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Gestrichener Haftungsvermerk aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 j. HRegV.] [bisher: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 28.05.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibacher, Lukas, von Sins, in Sins, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Daniel, von Altstätten, in Sins, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.