Informazioni su Michael Haymann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Haymann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004810353, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wohlfahrtsfonds der Bauknecht AG, in Lenzburg, CHE-109.714.098, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Sandy, von Emmen, in Emmen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haymann, Michael, von Villmergen, in Villmergen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matter, Werner, von Engelberg, in Neuenkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004747380, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalvorsorgestiftung der Bauknecht AG, in Lenzburg, CHE-109.714.081, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2019, Publ. 1004599177).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Bauknecht AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 20.08.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnen, Martin, von Dielsdorf, in Stadel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Windlach , Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haymann, Michael, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruffieux, Simon, von Düdingen, in Vuadens, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tunaj, Pali, von Birrwil, in Reinach (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004707820, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Gerresheimer Küssnacht AG, in Küssnacht (SZ), CHE-102.183.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, Daniel, von Steinhausen, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haymann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Walther, von Ermatingen, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Rudolf, von Schüpfheim, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.