Informazioni su Stefan Haas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Haas
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Haas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005439328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Effienergie AG, in Zürich, CHE-112.954.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221242).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordmann, Thomas, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fehling, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haas, Stefan, von Kriens, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Molinari, François, von Genève, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2367873, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebäudeprogramm AG, in Zürich, CHE-112.954.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802800).
Statutenänderung:
03.07.2015.
Firma neu:
Effienergie AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen für Energieeffizienz in Gebäuden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
tbi Treuhand & Revision AG (CHE-108.748.232), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: tbi Treuhand & Revision AG (CH-020.3.023.587-8)];
Fehling, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mehlfeld, Stephanie, in Oetwil am See];
Haas, Stefan, von Kriens, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Nadine, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1084262, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GIBB Genossenschaft Information Baubiologie, bisher in St. Gallen, Verbreitung des Gedankengutes einer gesunden und ökologischen Lebensweise usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.1994, S. 5151).
Statutenänderung:
25.04.2002.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 28, 9230 Flawil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Hansruedi, von Lützelflüh, in St Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ackermann, Hans, von Mels, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stelzner, Verena, von Flawil, in Flawil, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Bosco, von Mosnang, in Flawil, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Ackermann, Paul, von Mels, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Stefan, von Kriens, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.