Informazioni su Rudolf Grob
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Grob
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3974821, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABAG Brandschutz & Feuerlöscher AG, in Glattfelden, CHE-104.831.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, Publ. 5069996).
Statutenänderung:
01.12.2017. 22.12.2017.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Herrenwiesen 20, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Service, den Handel und Reparaturen von Feuerlöschern, Brandschutz- und Sicherheitseinrichtungen. Die Gesellschaft kann überdies jede weitere industrielle und kommerzielle Tätigkeit ausüben, die mit diesem Zweck im Zusammenhang steht und kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten, überbauen, verwalten, vermieten und vermitteln.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Rudolf, von Hausen am Albis, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Stefan, von Luzern, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bucheli, Michael, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Johann Rudolf Heinrich, genannt Hansruedi, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2368220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABAG Brandschutz & Feuerlöscher AG, in Weiach, CH-020.3.021.179-2, Service von Brandschutz- & Sicherheitseinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2003, S. 17, Publ. 988672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Josef, von Hämikon, in Weiach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Werner, von Nunningen, in Weiach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Rudolf, von Hausen am Albis, in Glattfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier Treuhand, in Niederweningen, Revisionsstelle.