Informazioni su Mario Gnägi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mario Gnägi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006058676, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Seidenbaum, in Wartau, CHE-438.328.899, Seidenbaumstrasse 30, 9477 Trübbach, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.05.2024.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Führung des Heilpädagogischen Zentrums Seidenbaum in Trübbach im Sinne der kantonalen Volksschulgesetzgebung sowie allgemein die Förderung, Schulung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung in der Region Werdenberg-Sarganserland. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und setzt alle angemessenen Instrumente ein, um mit bestmöglicher Wirkung ihren Zweck zu erreichen. Die Stiftung ist gemäss ihrer Zweckbestimmung im Kanton St. Gallen tätig.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant.
Eingetragene Personen:
Gnägi, Mario, von Bellmund, in Oberschan (Wartau), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rissi, Patrick, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Brigitta, von Mels, in Mels, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Josef, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niethammer, Martin, von Seewis im Prättigau, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Marco, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Sandra, von Bad Ragaz, in Walenstadt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Ramona, von Sumvitg, in Grabs, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köster, Thomas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zysset-Heeb, Silvia, von Sennwald, in Sennwald, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-394.243.600), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005906447, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Logiscasa Alters- und Wohngenossenschaft, in St. Gallen, CHE-108.837.982, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Robert, von Birwinken und Sulgen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Mario, von Bellmund, in Oberschan (Wartau), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005711025, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Heilpädagogische Vereinigung Sarganserland-Werdenberg, in Wartau, CHE-112.699.186, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427469).
Statutenänderung:
22.06.2022.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung und/oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten sowie die Beratung zu heilpädagogischen Themen. Er führt zu diesem Zweck das Heilpädagogische Zentrum Seidenbaum im Sinne der kantonalen Volksschulgesetzgebung.
Das Leistungsangebot des Heilpädagogische Zentrums Seidenbaum umfasst insbesondere:
Beschulung und/oder Wohnangebot für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung;
Beschulung für Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten;
Beratungs- und Unterstützungsdienst für Regelschulen des Einzugsgebietes. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel neu:
Mittel: Beiträge des Kantons;
Beiträge der Gemeinden;
Beiträge der Eltern und Versorger;
Mitgliederbeiträge von Einzel- und Kollektivmitgliedern;
Spenden, Legate und andere freiwillige Zuwendungen [bisher: Mittel: Beiträge des Bundes, Beiträge des Kantons, Beiträge der Schulgemeinden, Beiträge der Eltern und Versorger, Mitgliederbeiträge von Einzel- und Kollektivmitgliedern, Spenden, Legate und andere freiwillige Zuwendungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puopolo, Giuseppe, von Buchs SG, in Mauren (LI), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Mario, von Bellmund, in Oberschan (Wartau), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.