Informazioni su Edith Gerber-Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Edith Gerber-Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4271623, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Restaurant Bädli Langnau i.E. GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-114.777.199, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, Publ. 4939220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber-Schmid, Edith, von Langnau im Emmental, in Lauperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Mirchel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Walter, von Reichenbach im Kandertal, in Freimettigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4145329, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Löwen Grünenmatt GmbH, in Lützelflüh, CHE-429.581.442, Lützelflühstrasse 2, 3452 Grünenmatt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Gastwirtschaftsbetriebes und das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gerber-Schmid, Edith, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4939220, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Restaurant Bädli Langnau i.E. GmbH, in Langnau im Emmental, CH-036.4.044.306-1, Bädligässli 15, 3550 Langnau im Emmental, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2009, 16.03.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Gastwirtschaftsbetriebes und das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gerber-Schmid, Edith, von Langnau im Emmental, in Lauperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmid, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Mirchel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.